SERRANO CECILIA MARIA BEATRIZ
Informe ejecutivo de SERRANO CECILIA MARIA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRANO CECILIA MARIA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT SA | Apoderado | 13/04/2023 |
VINCULACIONES DE SERRANO CECILIA MARIA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO CECILIA MARIA BEATRIZ
Empresa: SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT SA
Director General
- Serrano Cecilia Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4580 , F 197, S 8, H A 183142, I/A 9 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-03
Empresa: SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT SA
Consejero
- Amoraga Toledo Carmen
- Baño Marhuenda Carlos
- Campos Arteseros Herick Manuel
- Cañadas Gallardo Sebastian
- Cano Garcia Maria Angela
- Cerda Alfonso Silvia
- Climent Gonzalez Rafael
- Costa Pina Ignasi
- De España Menarguez Maria Carmen
- De Gracia Perez Pablo
- Gonzalez Serna Carlos
- Mira Veintimilla Maria Jose
- Parra Robles Maria Dolores
- Perez Vazquez Salvador
- Segui Sanmateu Rosa Ana
- Torres Garcia David
Presidente
Secretario No Consejero
- Serrano Cecilia Maria Beatriz
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4580 , F 196, S 8, H A 183142, I/A 8 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-03
Empresa: SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT SA
Apoderado
- Serrano Cecilia Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4532 , F 20, S 8, H A 183142, I/A 3 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-03
Empresa: SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT SA
Consejero Delegado
Secretario No Consejero
- Serrano Cecilia Maria Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4532 , F 20, S 8, H A 183142, I/A 2 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-03
Información de SERRANO CECILIA MARIA BEATRIZ
Mostramos los datos de SERRANO CECILIA MARIA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO CECILIA MARIA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos