SERRANO CASTEJON JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de SERRANO CASTEJON JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRANO CASTEJON JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ALCIBIADES SL | Administrador Solidario | 20/08/2009 |
VINCULACIONES DE SERRANO CASTEJON JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO CASTEJON JUAN ANTONIO
Empresa: GRUPO ALCIBIADES SL
Administrador Solidario
- Cuenca Torres Elena
- Serrano Castejon Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 103, S 8, H CO 13931, I/A 7 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-14
Consejero
- Portilla Ibarguengoitia Enrique
- Serrano Castejon Juan Antonio
- Treviño Noye Evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13534 , F 175, S 8, H M 92905, I/A 23 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Empresa: GRUPO ALCIBIADES SL
Administrador Solidario
- Cuenca Torres Elena
- Serrano Castejon Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 101, S 8, H CO 13931, I/A 5 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-14
Empresa: GRUPO ALCIBIADES SL
Administrador Unico
- Serrano Castejon Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 101, S 8, H CO 13931, I/A 5 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-14
Información de SERRANO CASTEJON JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de SERRANO CASTEJON JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO CASTEJON JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos