SERRANO CALVO MARIA DELIA
Informe ejecutivo de SERRANO CALVO MARIA DELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRANO CALVO MARIA DELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUTURA RIBERTRANS SL | Administrador Solidario | 22/04/2015 |
VINCULACIONES DE SERRANO CALVO MARIA DELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO CALVO MARIA DELIA
Empresa: MAGICA ARANDA SL
Administrador Unico
- Serrano Calvo Maria Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 102, S 8, H BU 14233, I/A 2 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-09
Empresa: FUTURA RIBERTRANS SL
Administrador Solidario
- Barbo Lopez Carlos
- Serrano Calvo Maria Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 691, L 482, F 182, S 8, H BU 15841, I/A 1 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-09
Empresa: MAGICA ARANDA SL
Administrador Unico
- Serrano Calvo Maria Delia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639, L 430, F 101, S 8, H BU 14233, I/A 1 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-09
Información de SERRANO CALVO MARIA DELIA
Mostramos los datos de SERRANO CALVO MARIA DELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO CALVO MARIA DELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos