SERRANO BAYONA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de SERRANO BAYONA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRANO BAYONA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JESUS RODRIGUEZ SUAREZ SA | Consejero | 16/09/2013 | |
TRADING EXPORT IMPORT COMPANY SA | Consejero | 16/09/2013 |
VINCULACIONES DE SERRANO BAYONA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO BAYONA MARIA DOLORES
Empresa: JESUS RODRIGUEZ SUAREZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Serrano Jesus Pedro
- Rodriguez Serrano Maria Dolores
- Rodriguez Serrano Silvia
- Rodriguez Suarez Jesus
- Serrano Bayona Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4861 , F 72, S 8, H M 79833, I/A 12 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Empresa: TRADING EXPORT IMPORT COMPANY SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Serrano Jesus Pedro
- Rodriguez Serrano Maria Dolores
- Rodriguez Serrano Silvia
- Rodriguez Suarez Jesus
- Serrano Bayona Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4861 , F 86, S 8, H M 79834, I/A 13 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-28
Empresa: TRADING EXPORT IMPORT COMPANY SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Serrano Jesus Pedro
- Rodriguez Serrano Maria Dolores
- Rodriguez Serrano Silvia
- Rodriguez Suarez Jesus
- Serrano Bayona Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4861 , F 86, S 8, H M 79834, I/A 12 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: JESUS RODRIGUEZ SUAREZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Serrano Jesus Pedro
- Rodriguez Serrano Maria Dolores
- Rodriguez Serrano Silvia
- Rodriguez Suarez Jesus
- Serrano Bayona Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4861 , F 71, S 8, H M 79833, I/A 11 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-28
Empresa: TRADING EXPORT IMPORT COMPANY SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Serrano Jesus Pedro
- Rodriguez Serrano Maria Dolores
- Rodriguez Serrano Silvia
- Rodriguez Suarez Jesus
- Serrano Bayona Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4861 , F 85, S 8, H M 79834, I/A 10 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Empresa: JESUS RODRIGUEZ SUAREZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Serrano Jesus Pedro
- Rodriguez Serrano Maria Dolores
- Rodriguez Serrano Silvia
- Rodriguez Suarez Jesus
- Serrano Bayona Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4861 , F 70, S 8, H M 79833, I/A 9 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-28
Información de SERRANO BAYONA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de SERRANO BAYONA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO BAYONA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos