SERRANO ANDRES MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de SERRANO ANDRES MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRANO ANDRES MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL SEÑORIO DE LA ATALAYA SA | Administrador Solidario | 23/06/2009 | 11/06/2018 |
SEAN ALTAVIRA SL | Presidente | 23/02/2016 | |
SEAN ALTAVIRA SL | Consejero | 23/02/2016 |
VINCULACIONES DE SERRANO ANDRES MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO ANDRES MARIA DEL CARMEN
Empresa: EL SEÑORIO DE LA ATALAYA SA
Administrador Solidario
- De Jaureguizar Serrano Maria Del Carmen
- Serrano Andres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511 , F 13, S 8, H M 90199, I/A 10 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-28
Empresa: SEAN ALTAVIRA SL
Consejero
- Serrano Andres Maria De La Paz
- Serrano Andres Maria Del Carmen
- Serrano De Andres Maria Esperanza
Presidente
- Serrano Andres Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18992 , F 136, S 8, H M 331825, I/A 8 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Empresa: EL SEÑORIO DE LA ATALAYA SA
Administrador Solidario
- De Jaureguizar Serrano Maria Del Carmen
- Serrano Andres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511 , F 12, S 8, H M 90199, I/A 9 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Empresa: EL SEÑORIO DE LA ATALAYA SA
Administrador Solidario
- De Jaureguizar Serrano Maria Del Carmen
- Serrano Andres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511 , F 12, S 8, H M 90199, I/A 8 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-28
Información de SERRANO ANDRES MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de SERRANO ANDRES MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO ANDRES MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos