SERRAN PAGAN FUENTES VICTOR
Informe ejecutivo de SERRAN PAGAN FUENTES VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRAN PAGAN FUENTES VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS Y GESTION DE LANZAROTE SA | Administrador Unico | 01/08/2012 | |
LUCENTUM CAPITAL MANAGEMENT SA | Administrador Unico | 17/03/2010 |
VINCULACIONES DE SERRAN PAGAN FUENTES VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRAN PAGAN FUENTES VICTOR
Administrador Unico
- Serran Pagan Fuentes Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 101 , F 30, S 8, H CE 818, I/A 9 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-51
Empresa: LUCENTUM CAPITAL MANAGEMENT SA
Administrador Unico
- Serran Pagan Fuentes Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 33, S 8, H A 49908, I/A 7 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-03
Administrador Unico
- Serran Pagan Fuentes Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 101 , F 30, S 8, H CE 818, I/A 8 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-51
Empresa: LUCENTUM CAPITAL MANAGEMENT SA
Administrador Unico
- Serran Pagan Fuentes Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 33, S 8, H A 49908, I/A 6 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-03
Información de SERRAN PAGAN FUENTES VICTOR
Mostramos los datos de SERRAN PAGAN FUENTES VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRAN PAGAN FUENTES VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos