SERRALTA FONT CARLES
Informe ejecutivo de SERRALTA FONT CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SERRALTA FONT CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
S'ESTACIO DE PETRA SL | Administrador Unico | 21/05/2020 |
VINCULACIONES DE SERRALTA FONT CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRALTA FONT CARLES
Empresa: S'ESTACIO DE PETRA SL
Administrador Unico
- Serralta Font Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 133, S 8, H PM 34300, I/A 6 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-07
Empresa: PUBLIGRAF TALLER DE SERIGRAFIA SL
Administrador Unico
- Serralta Font Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 64, S 8, H PM 33921, I/A D (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-07
Empresa: S'ESTACIO DE PETRA SL
Administrador Unico
- Serralta Font Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 133, S 8, H PM 34300, I/A 4 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-07
Empresa: CASEBA PROJECTES D'EXPLOTACIO SL
Administrador Solidario
- Bauza Bibiloni Gabriel
- Serralta Font Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1635 , F 7, S 8, H PM 31518, I/A 5 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-07
Empresa: XINXERAM SL
Administrador Mancomunado
- Mayol Planisi Sebastian
- Serralta Font Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2310 , F 28, S 8, H PM 60342, I/A 2 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-07
Empresa: CORPORACION TURO PETIT 55 SL
Administrador Unico
- Serralta Font Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 134, S 8, H PM 43780, I/A 6 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
Empresa: CORPORACION TURO PETIT 55 SL
Socio Único
- Serralta Font Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 134, S 8, H PM 43780, I/A 5 (31/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-07
Empresa: CORPORACION TURO PETIT 55 SL
Administrador Unico
- Serralta Font Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1980 , F 134, S 8, H PM 43780, I/A 4 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-07
Empresa: S'ESTACIO DE PETRA SL
Socio Único
- Serralta Font Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 132, S 8, H PM 34300, I/A 2 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-07
Empresa: PUBLIGRAF TALLER DE SERIGRAFIA SL
Administrador Unico
- Serralta Font Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1704 , F 63, S 8, H PM 33921, I/A 5 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-07
VER MAS ACTOS
Información de SERRALTA FONT CARLES
Mostramos los datos de SERRALTA FONT CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRALTA FONT CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos