SERRADILLA FERNANDEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de SERRADILLA FERNANDEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRADILLA FERNANDEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESA GUIPUZCOANA SA | Apoderado | 07/07/2021 | |
CADEPOR SA | Administrador Unico | 16/01/2015 |
VINCULACIONES DE SERRADILLA FERNANDEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRADILLA FERNANDEZ FERNANDO
Empresa: ALOKALAN SL
Apoderado
- Serradilla Fernandez Fernando
- Serradilla Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099 , F 91, S 8, H SS 22623, I/A 22 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-20
Empresa: SAN JOSE-LOPEZ SA
Apoderado
- Serradilla Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 77, S 8, H SS 3998, I/A 101 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-20
Empresa: RESA GUIPUZCOANA SA
Apoderado
- Serradilla Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 51, S 8, H SS 6281, I/A 46 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-20
Empresa: CADEPOR SA
Administrador Unico
- Serradilla Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 9, S 8, H SS 15276, I/A 8 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-20
Empresa: SAN JOSE-LOPEZ SA
Apoderado
- Serradilla Fernandez Fernando
- Serradilla Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2806 , F 67, S 8, H SS 3998, I/A 84 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Empresa: CADEPOR SA
Administrador Unico
- Serradilla Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1738 , F 4, S 8, H SS 15276, I/A 5 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-20
Empresa: SAN JOSE-LOPEZ SA
Apoderado
- Serradilla Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 177, S 8, H SS 3998, I/A 69 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-20
Empresa: SAN JOSE-LOPEZ SA
Apoderado
- Serradilla Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 177, S 8, H SS 3998, I/A 68 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-20
Empresa: ALOKALAN SL
Apoderado
- Serradilla Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 184, S 8, H SS 22623, I/A 10 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-20
Empresa: ALOKALAN SL
Apoderado
- Serradilla Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 183, S 8, H SS 22623, I/A 9 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-20
VER MAS ACTOS
Información de SERRADILLA FERNANDEZ FERNANDO
Mostramos los datos de SERRADILLA FERNANDEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRADILLA FERNANDEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos