SERRADELL CIRUGEDA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de SERRADELL CIRUGEDA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SERRADELL CIRUGEDA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADENOSIN TRIFOSFATO P FARMA SL | Apoderado Mancomunado | 30/01/2024 | |
ADENOSIN TRIFOSFATO P FARMA SL | Apoderado | 27/10/2010 | 30/01/2024 |
SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS Y FARMACEUTICAS SL | Apoderado | 16/08/2012 | 30/01/2024 |
FONTEFARMA GESTION DE DISTRIBUCION SL | Administrador Mancomunado | 19/03/2018 | 29/01/2024 |
SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS Y FARMACEUTICAS SL | Administrador Mancomunado | 28/04/2022 | 29/01/2024 |
HATENA PHARMA SL | Administrador Unico | 22/02/2012 | 19/09/2019 |
HATENA PHARMA SL | Liquidador | 19/09/2019 | 19/09/2019 |
FONTEFARMA GESTION DE DISTRIBUCION SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2011 | 19/03/2018 |
HATENA PHARMA SL | Administrador Solidario | 22/02/2012 |
VINCULACIONES DE SERRADELL CIRUGEDA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRADELL CIRUGEDA JOSE MARIA
Empresa: ADENOSIN TRIFOSFATO P FARMA SL
Apoderado Mancomunado
- Santafe Arroyo Carlos
- Serradell Cirugeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22325 , F 113, S 8, H M 398599, I/A 14 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26128 , F 214, S 8, H M 470992, I/A 17 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Administrador Mancomunado
- Santafe Arroyo Carlos
- Serradell Cirugeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27554 , F 95, S 8, H M 496550, I/A 6 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Administrador Mancomunado
- Santafe Arroyo Carlos
- Serradell Cirugeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26128 , F 214, S 8, H M 470992, I/A 16 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Administrador Mancomunado
- Serradell Cirugeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26128 , F 213, S 8, H M 470992, I/A 13 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Empresa: HATENA PHARMA SL
Liquidador
- Serradell Cirugeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24277 , F 132, S 8, H M 436441, I/A 4 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: HATENA PHARMA SL
Administrador Unico
- Serradell Cirugeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24277 , F 132, S 8, H M 436441, I/A 4 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Administrador Mancomunado
- Santafe Arroyo Carlos
- Serradell Cirugeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27554 , F 93, S 8, H M 496550, I/A 3 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Administrador Mancomunado
- Alonso Borrajo Francisco Javier
- Molina Miranda Arturo
- Serradell Cirugeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27554 , F 93, S 8, H M 496550, I/A 3 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Apoderado
- Serradell Cirugeda Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26128 , F 211, S 8, H M 470992, I/A 7 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-28
VER MAS ACTOS
Información de SERRADELL CIRUGEDA JOSE MARIA
Mostramos los datos de SERRADELL CIRUGEDA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRADELL CIRUGEDA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos