SERRABOU ARAN DANIEL
Informe ejecutivo de SERRABOU ARAN DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRABOU ARAN DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIS SOCIALS PUIGTERRA SA | Consejero | 02/04/2014 | 21/03/2024 |
EDIFICIS SOCIALS PUIGTERRA SA | Consejero | 27/12/2019 | 21/03/2024 |
VINCULACIONES DE SERRABOU ARAN DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRABOU ARAN DANIEL
Empresa: EDIFICIS SOCIALS PUIGTERRA SA
Apoderado
Consejero
- Badia Sala Francisco
- Bonsfills Rovira Jesus
- Laguna Maestre Fernando
- San Roman Sobrino Ramon
- Serrabou Aran Daniel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24893 , F 186, S 8, H B 80818, I/A 10 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-08
Empresa: EDIFICIS SOCIALS PUIGTERRA SA
Consejero
- Badia Sala Francisco
- Bonsfills Rovira Jesus
- Laguna Maestre Fernando
- San Roman Sobrino Ramon
- Serrabou Aran Daniel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24893 , F 186, S 8, H B 80818, I/A 9 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-08
Empresa: EDIFICIS SOCIALS PUIGTERRA SA
Consejero
- Badia Sala Francisco
- Corrons Espinal Josep
- Laguna Maestre Fernando
- San Roman Sobrino Ramon
- Serrabou Aran Daniel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24893 , F 185, S 8, H B 80818, I/A 7 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Empresa: EDIFICIS SOCIALS PUIGTERRA SA
Consejero
- Badia Sala Francesc
- Corrons Espinal Jose
- Laguna Maestre Fernando
- Puch Monfort Daniel
- Serrabou Aran Daniel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24893 , F 185, S 8, H B 80818, I/A 7 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Información de SERRABOU ARAN DANIEL
Mostramos los datos de SERRABOU ARAN DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRABOU ARAN DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos