SERRA VICENS VICENTE
Informe ejecutivo de SERRA VICENS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRA VICENS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALEAR DE PUBLICITAT SL | Liquidador | 15/05/2009 |
VINCULACIONES DE SERRA VICENS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA VICENS VICENTE
Empresa: PUBLICACIONS MALLORQUINES SL
Liquidador
- Serra Vicens Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 159, S 8, H PM 53969, I/A 6 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-07
Empresa: PUBLICACIONES PART FORANA SL
Liquidador
- Serra Vicens Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 157, S 8, H PM 32984, I/A 12 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-07
Empresa: BALEAR DE PUBLICITAT SL
Liquidador
- Serra Vicens Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2228 , F 199, S 8, H PM 55790, I/A 2 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-07
Empresa: PUBLICACIONES PART FORANA SL
Liquidador
- Serra Vicens Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 44, S 8, H PM 32984, I/A 11 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-07
Empresa: PUBLICACIONS MALLORQUINES SL
Liquidador
- Serra Vicens Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 159, S 8, H PM 53969, I/A 5 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-07
Información de SERRA VICENS VICENTE
Mostramos los datos de SERRA VICENS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA VICENS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos