SERRA PUNTI MONTSERRAT
Informe ejecutivo de SERRA PUNTI MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE SERRA PUNTI MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA BELLA EASO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/08/2010 | |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA BELLA EASO SA | Apoderado | 27/10/2009 | |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA BELLA EASO SA | Apoderado | 14/10/2009 | |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA BELLA EASO SA | Apoderado | 08/10/2009 |
VINCULACIONES DE SERRA PUNTI MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA PUNTI MONTSERRAT
Empresa: PANRICO SA
Apoderado
- Serra Punti Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44397 , F 177, S 8, H B 339420, I/A 147 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Empresa: PANRICO SA
Secretario No Consejero
- Serra Punti Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44397 , F 173, S 8, H B 339420, I/A 141 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-08
Empresa: PANRICO DONUTS CANARIAS SA
Apoderado Solidario
- Serra Punti Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 10, S 8, H GC 7325, I/A 85 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-35
Empresa: PANRICO SA
Apoderado
- Serra Punti Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44397 , F 171, S 8, H B 339420, I/A 137 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-08
Empresa: BAKERY PRODUCTS SL
Apoderado
- Serra Punti Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42455 , F 217, S 8, H B 393435, I/A 24 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-08
Empresa: PANRICO CONVENIENCIA SA
Apoderado
- Serra Punti Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42069 , F 99, S 8, H B 186134, I/A 79 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-08
Empresa: PANRICO SA
Secretario No Consejero
- Serra Punti Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43858 , F 128, S 8, H B 339420, I/A 129 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: GALLETAS ARTIACH SA
Apoderado
- Acevedo Sans Ramon
- Aguirre Uzquiano Iñaki
- Anmella Subias Ricardo
- Baron Perez Alex
- Cañas Melendez Cesar
- Escudero Segura Alberto
- Gonzalez Bonilla Natalio
- Linares Gomez Carlos
- Martin Torres Agustin
- Mas Gavarro Joan
- Nin Tarrega Carles
- Paulo Jose Rodrigues Neto Pereira Da Costa
- Salamero Rius Jose Ramon
- Sanchiz Parera Isabel
- Serra Punti Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 21, S 8, H B 372055, I/A 49 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Empresa: BAKERY PRODUCTS SL
Apoderado
- Serra Punti Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41416 , F 160, S 8, H B 393435, I/A 8 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Empresa: BAKERY PRODUCTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41416 , F 155, S 8, H B 393435, I/A 6 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
VER MAS ACTOS
Información de SERRA PUNTI MONTSERRAT
Mostramos los datos de SERRA PUNTI MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA PUNTI MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos