SERRA PAGAN MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de SERRA PAGAN MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRA PAGAN MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS SERRA PAGAN SL | Administrador Unico | 23/09/2021 | 27/10/2023 |
SERVICIOS SERRA PAGAN SL | Administrador Unico | 14/01/2009 | 15/03/2013 |
VINCULACIONES DE SERRA PAGAN MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA PAGAN MARIA DEL CARMEN
Empresa: SERVICIOS SERRA PAGAN SL
Administrador Unico
- Serra Pagan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 152, S 8, H A 67569, I/A 9 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-03
Empresa: SERVICIOS SERRA PAGAN SL
Administrador Unico
- Serra Pagan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 152, S 8, H A 67569, I/A 8 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-03
Empresa: SERVICIOS SERRA PAGAN SL
Administrador Unico
- Serra Pagan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 151, S 8, H A 67569, I/A 5 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-03
Empresa: SERVICIOS SERRA PAGAN SL
Administrador Unico
- Serra Pagan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2489 , F 151, S 8, H A 67569, I/A 4 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-03
Información de SERRA PAGAN MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de SERRA PAGAN MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA PAGAN MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos