SERRA MAJEM MARC
Informe ejecutivo de SERRA MAJEM MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRA MAJEM MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAUS DATA SL | Administrador Solidario | 06/07/2023 | |
MATICA VENTURE BUILDER SL | Administrador Solidario | 01/03/2021 | |
BITOON 2020 SL | Administrador Unico | 23/11/2020 | |
MATICA PARTNERS SL | Administrador Solidario | 12/07/2019 |
VINCULACIONES DE SERRA MAJEM MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA MAJEM MARC
Empresa: DAUS DATA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Hernandez Juan Ramon
- Serra Majem Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48864 , F 56, S 8, H B 598980, I/A 1 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-08
Empresa: MATICA VENTURE BUILDER SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Hernandez Juan Ramon
- Serra Majem Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47687 , F 164, S 8, H B 559360, I/A 1 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-08
Empresa: BITOON 2020 SL
Administrador Unico
- Serra Majem Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47537 , F 145, S 8, H B 554917, I/A 1 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-08
Empresa: MATICA PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Hernandez Juan Ramon
- Serra Majem Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46387 , F 23, S 8, H B 518331, I/A 4 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-08
Información de SERRA MAJEM MARC
Mostramos los datos de SERRA MAJEM MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA MAJEM MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos