SERRA GOMEZ AMALIA
Informe ejecutivo de SERRA GOMEZ AMALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRA GOMEZ AMALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATIO21 SL | Apoderado | 27/10/2021 | |
NATIO21 SL | Administrador Suplente | 15/10/2021 | |
INVERSORA COMERCIAL DIAGONAL SL | Administrador Solidario | 16/12/2014 | |
INVERSORA COMERCIAL DIAGONAL SL | Administrador Solidario | 31/07/2012 |
VINCULACIONES DE SERRA GOMEZ AMALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA GOMEZ AMALIA
Empresa: NATIO21 SL
Apoderado
- Serra Gomez Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 212, S 8, H T 57924, I/A 2 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-43
Empresa: NATIO21 SL
Administrador Unico
Administrador Suplente
- Serra Gomez Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3277 , F 211, S 8, H T 57924, I/A 1 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-43
Empresa: INVERSORA COMERCIAL DIAGONAL SA
Administrador Solidario
- Gomez Juan Amalia
- Serra Gomez Amalia
- Serra Gomez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24944 , F 11, S 8, H B 80331, I/A 21 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Empresa: INVERSORA COMERCIAL DIAGONAL SA
Administrador Solidario
- Gomez Juan Amalia
- Serra Gomez Amalia
- Serra Gomez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24944 , F 11, S 8, H B 80331, I/A 20 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: FILIPON CMA 2000 SICAV
Consejero
Miem.ComAyR.
P.Com.AyR
- Serra Gomez Amalia
Presidente
- Serra Gomez Amalia
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15900 , F 209, S 8, H M 268719, I/A 19 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-28
Empresa: FILIPON CMA 2000 SICAV
Consejero
- INVERSORA COMERCIAL DIAGONAL SA
- Serra Gomez Amalia
- Serra Gomez Ramon
Presidente
- Serra Gomez Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15900 , F 209, S 8, H M 268719, I/A 18 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-28
Información de SERRA GOMEZ AMALIA
Mostramos los datos de SERRA GOMEZ AMALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA GOMEZ AMALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos