SERRA FURTADO DIAS WARBURTON SOFIA JESUS
Informe ejecutivo de SERRA FURTADO DIAS WARBURTON SOFIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRA FURTADO DIAS WARBURTON SOFIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
K2 PARTNERING SOLUTIONS SL | Apoderado | 04/12/2015 | 12/04/2022 |
K2 PARTNERING SOLUTIONS SL | Secretario | 01/10/2014 | 11/10/2018 |
K2 PARTNERING SOLUTIONS SL | Consejero | 21/05/2014 | 11/10/2018 |
VINCULACIONES DE SERRA FURTADO DIAS WARBURTON SOFIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA FURTADO DIAS WARBURTON SOFIA JESUS
Empresa: K2 PARTNERING SOLUTIONS SL
Apoderado
- Serra Furtado Dias Warburton Sofia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32396 , F 146, S 8, H M 466551, I/A 24 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Empresa: K2 PARTNERING SOLUTIONS SL
Consejero
- Gulino Antonio
- Palmieri Giovanni
- Serra Furtado Dias Warburton Sofia Jesus
Presidente
Secretario
- Serra Furtado Dias Warburton Sofia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32396 , F 145, S 8, H M 466551, I/A 20 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Empresa: K2 PARTNERING SOLUTIONS SL
Apoderado
- Serra Furtado Dias Warburton Sofia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32396 , F 143, S 8, H M 466551, I/A 14 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-28
Empresa: BEAGLE IT SERVICES SL
Presidente
Secretario
- Serra Furtado Dias Warburton Sofia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25882 , F 150, S 8, H M 466551, I/A 9 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-28
Empresa: BEAGLE IT SERVICES SL
Consejero
- Ballester Perez De Castro Javier
- Gulino Antonio
- Serra Furtado Dias Warburton Sofia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25882 , F 150, S 8, H M 466551, I/A 8 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Información de SERRA FURTADO DIAS WARBURTON SOFIA JESUS
Mostramos los datos de SERRA FURTADO DIAS WARBURTON SOFIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA FURTADO DIAS WARBURTON SOFIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos