SERRA DIEZ FELIPE JUNIPERO
Informe ejecutivo de SERRA DIEZ FELIPE JUNIPERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRA DIEZ FELIPE JUNIPERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTURIO INVESTMENTS SL | Consejero | 16/07/2021 | |
NATESA INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2021 | |
EBOLI RETAIL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2021 | |
EBOLI RETAIL SL | Consejero | 16/07/2021 | |
NATESA INVESTMENTS SL | Consejero | 16/07/2021 | |
ESTURIO INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/07/2021 | |
BENISO INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/07/2021 | |
BENISO INVESTMENTS SL | Consejero | 13/07/2021 | |
FLORIDA REO 47 SL | Administrador Solidario | 21/05/2021 | |
FLORIDA REO 47 SL | Apoderado | 21/05/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SERRA DIEZ FELIPE JUNIPERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA DIEZ FELIPE JUNIPERO
Empresa: EBOLI RETAIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caja Samboal Esteban
- Serra Diez Felipe Junipero
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Serra Diez Felipe Junipero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32717 , F 127, S 8, H M 507831, I/A 28 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-28
Empresa: BENISO INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caja Samboal Esteban
- Serra Diez Felipe Junipero
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Serra Diez Felipe Junipero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35283 , F 168, S 8, H M 634321, I/A 9 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-28
Empresa: ESTURIO INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caja Samboal Esteban
- Serra Diez Felipe Junipero
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Serra Diez Felipe Junipero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32144 , F 222, S 8, H M 600812, I/A 15 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-28
Empresa: NATESA INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Caja Samboal Esteban
- Serra Diez Felipe Junipero
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Serra Diez Felipe Junipero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41663 , F 1, S 8, H M 634322, I/A 11 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-28
Empresa: FLORIDA REO 47 SL
Apoderado
- Caja Samboal Esteban
- INTERTRUST (SPAIN) SL
- Serra Diez Felipe Junipero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39456 , F 58, S 8, H M 700527, I/A 10 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: FLORIDA REO 47 SL
Administrador Solidario
- Serra Diez Felipe Junipero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39456 , F 57, S 8, H M 700527, I/A 9 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: FLORIDA REO HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado
- Caja Samboal Esteban
- INTERTRUST (SPAIN) SL
- Serra Diez Felipe Junipero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41486 , F 196, S 8, H M 700165, I/A 11 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Empresa: FLORIDA REO HOLDCO SL
Administrador Solidario
- Serra Diez Felipe Junipero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39437 , F 157, S 8, H M 700165, I/A 9 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Empresa: FLORIDA REO 41 SL
Apoderado Mancomunado
- Caja Samboal Esteban
- INTERTRUST (SPAIN) SL
- Serra Diez Felipe Junipero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41975 , F 2, S 8, H M 700524, I/A 11 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Empresa: FLORIDA REO 41 SL
Administrador Solidario
- Serra Diez Felipe Junipero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39456 , F 27, S 8, H M 700524, I/A 9 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-28
Información de SERRA DIEZ FELIPE JUNIPERO
Mostramos los datos de SERRA DIEZ FELIPE JUNIPERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA DIEZ FELIPE JUNIPERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos