SERRA CODINA FRANCESC
Informe ejecutivo de SERRA CODINA FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE SERRA CODINA FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA CODINA FRANCESC
Empresa: NOVATILU SL
Apoderado
- Font Garcia Eva
- Serra Codina Francesc
- Velilla Ezquerra Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9107, L 6391, F 139, S 8, H V 136347, I/A 18 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-46
Empresa: BENITO URBAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Serra Codina Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 166, S 8, H B 29484, I/A 77 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: BENITO ARTIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Serra Codina Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 178, S 8, H B 373116, I/A 53 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-08
Empresa: BENITO URBAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Serra Codina Francesc
- TOMA SAS ELENA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 163, S 8, H B 29484, I/A 76 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-08
Empresa: BENITO ARTIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Serra Codina Francesc
- TOMA SAS ELENA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 175, S 8, H B 373116, I/A 52 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-08
Empresa: NOVATILU SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Serra Codina Francesc
- TOMAS SAS ELENA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9107, L 6391, F 137, S 8, H V 136347, I/A 17 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-46
Empresa: NOVATILU SL
Apoderado
- Font Garcia Eva
- Serra Codina Francesc
- Velilla Ezquerra Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9107, L 6391, F 42, S 8, H V 136347, I/A 16 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-46
Empresa: BENITO URBAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Serra Codina Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46706 , F 79, S 8, H B 29484, I/A 71 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Empresa: BENITO ARTIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Serra Codina Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45905 , F 210, S 8, H B 373116, I/A 49 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Empresa: BENITO ARTIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Serra Codina Francesc
- Testar Carbo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45905 , F 209, S 8, H B 373116, I/A 47 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-08
VER MAS ACTOS
Información de SERRA CODINA FRANCESC
Mostramos los datos de SERRA CODINA FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA CODINA FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos