SERRA BOIXADERAS OLEGUER
Informe ejecutivo de SERRA BOIXADERAS OLEGUER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE SERRA BOIXADERAS OLEGUER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA BOIXADERAS OLEGUER
Empresa: ARGUS NET TECNOLOGIA SL
Liquidador
- Serra Boixaderas Oleguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36610 , F 37, S 8, H B 279922, I/A 2 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: ARGUS NET TECNOLOGIA SL
Administrador Solidario
- Martorell Suarez Andreu
- Serra Boixaderas Oleguer
Liquidador
- Serra Boixaderas Oleguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36610 , F 37, S 8, H B 279922, I/A 2 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: MOEENIA GLOBAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Amadoz Santiago Ignacio Jesus
- Cuixart Navarro Jordi
- Font Mante Eloi
- Masoliver Puig
- Serra Boixaderas Oleguer
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48937 , F 155, S 8, H B 601673, I/A 1 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-08
Empresa: ARGUS SERVEIS TELEMATICS SL
Administrador
- Serra Boixaderas Oleguer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29888 , F 122, S 8, H B 164423, I/A 7 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-08
Información de SERRA BOIXADERAS OLEGUER
Mostramos los datos de SERRA BOIXADERAS OLEGUER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA BOIXADERAS OLEGUER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos