SERPOUSHAN MEHRDAD
Informe ejecutivo de SERPOUSHAN MEHRDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERPOUSHAN MEHRDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEGION OF LION SL | Administrador Solidario | 17/01/2024 |
VINCULACIONES DE SERPOUSHAN MEHRDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERPOUSHAN MEHRDAD
Empresa: LEGION OF LION SL
Administrador Solidario
- Serpoushan Mehrdad
- Vahedi Majid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 5292, F 43, S 8, H MA176186, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-29
Empresa: LEGION OF LION SL
Administrador Unico
- Serpoushan Mehrdad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 5292, F 43, S 8, H MA176186, I/A 2 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-29
Empresa: LEGION OF LION SL
Administrador Unico
- Serpoushan Mehrdad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 5292, F 43, S 8, H MA176186, I/A 1 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-29
Información de SERPOUSHAN MEHRDAD
Mostramos los datos de SERPOUSHAN MEHRDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERPOUSHAN MEHRDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos