SERNA PUENTE ISMAEL
Informe ejecutivo de SERNA PUENTE ISMAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERNA PUENTE ISMAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXADIO LOGISTIA SL | Administrador Unico | 18/06/2024 | |
CRECIMIENTO RURAL SOSTENIBLE SL | Socio Unico | 11/01/2024 | |
CRECIMIENTO RURAL SOSTENIBLE SL | Administrador Unico | 11/01/2024 | |
CODEFER SL | Administrador Unico | 14/02/2023 | |
IBERBOÑAR 22 SL | Administrador Unico | 18/04/2022 | |
IBERBOÑAR 22 SL | Socio Unico | 18/04/2022 | |
GRUPO HOLAN-IBER SL | Socio Unico | 28/03/2022 | |
GRUPO HOLAN-IBER SL | Administrador Unico | 28/03/2022 | |
IBERNAVEDA SL | Socio Unico | 03/07/2019 | |
IBERNAVEDA SL | Administrador Unico | 03/07/2019 |
VINCULACIONES DE SERNA PUENTE ISMAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERNA PUENTE ISMAEL
Empresa: EXADIO LOGISTIA SL
Administrador Unico
- Serna Puente Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 37877, I/A 2 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-39
Empresa: CRECIMIENTO RURAL SOSTENIBLE SL
Administrador Unico
- Serna Puente Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 177, S 8, H S 36146, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-39
Empresa: CRECIMIENTO RURAL SOSTENIBLE SL
Socio Único
- Serna Puente Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1275 , F 177, S 8, H S 36146, I/A 2 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-39
Empresa: VIRGINIA II ARIDOS Y HORMIGONES SL
Apoderado
- Serna Puente Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1174 , F 128, S 8, H S 32369, I/A 5 (08/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-39
Empresa: VIRGINIA II ARIDOS Y HORMIGONES SL
Apoderado
- Serna Puente Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1174 , F 127, S 8, H S 32369, I/A 3 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-39
Empresa: CODEFER SL
Administrador Unico
- Serna Puente Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 65, S 8, H S 5483, I/A 6 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-39
Empresa: IBERBOÑAR 22 SL
Administrador Unico
- Serna Puente Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 143, S 8, H LE 27489, I/A 1 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-24
Empresa: IBERBOÑAR 22 SL
Socio Único
- Serna Puente Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 143, S 8, H LE 27489, I/A 1 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-24
Empresa: GRUPO HOLAN-IBER SL
Administrador Unico
- Serna Puente Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 49, S 8, H S 35968, I/A 1 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-39
Empresa: GRUPO HOLAN-IBER SL
Socio Único
- Serna Puente Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 49, S 8, H S 35968, I/A 1 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-39
VER MAS ACTOS
Información de SERNA PUENTE ISMAEL
Mostramos los datos de SERNA PUENTE ISMAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERNA PUENTE ISMAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos