SERISUELO TORRES MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de SERISUELO TORRES MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERISUELO TORRES MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAT N256CV SOLVERD | Miem.J.Rec | 12/03/2024 | |
SAT N256CV SOLVERD | Sec.J.Rec | 12/03/2024 | |
SERIAGRO 2023 SL | Administrador Unico | 08/05/2023 | |
EUROTANGERIN SL | Apoderado | 14/02/2022 | |
GRUPO NATURAL DE FRUTAS Y VERDURAS SL | Apoderado | 14/02/2022 | |
LES RACHINES SL | Administrador Solidario | 14/02/2022 | |
LES RACHINES SL | Apoderado | 14/02/2022 | |
AGRISOL HUERTOS DEL PALANCIA SL | Administrador Solidario | 27/07/2020 | |
BIOFRUIT SPAIN 2019 SL | Administrador Solidario | 16/07/2019 | |
SERIFRUIT SAT | Miem.J.Rec | 04/04/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SERISUELO TORRES MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERISUELO TORRES MARIA DEL CARMEN
Empresa: SAT N256CV SOLVERD
Miem.J.Rec
Pres.J.Rec
Sec.J.Rec
- Serisuelo Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807, L 1367, F 184, S 8, H CS 42808, I/A 3 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-12
Empresa: SAT N256CV SOLVERD
Miem.J.Rec
Pres.J.Rec
Sec.J.Rec
- Serisuelo Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807, L 1367, F 184, S 8, H CS 42808, I/A 1 N (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-12
Empresa: SERIAGRO 2023 SL
Administrador Unico
- Serisuelo Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1898, L 1458, F 165, S 8, H CS 46564, I/A 1 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-12
Empresa: SERIFRUIT SAT
Miem.J.Rec
- Serisuelo Meneu Vicente
- Serisuelo Torres Alberto
- Serisuelo Torres Maria Del Carmen
- Serisuelo Torres Vicente Jose
- Serisuelo Torres Victor
Pres.J.Rec
Sec.J.Rec
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1735, L 1296, F 141, S 8, H CS 40163, I/A 7 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-12
Apoderado
- Serisuelo Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138, L 702, F 68, S 8, H CS 19779, I/A 9 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: EUROTANGERIN SL
Apoderado
- Serisuelo Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005, L 569, F 25, S 8, H CS 15836, I/A 5 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: LES RACHINES SL
Apoderado
- Serisuelo Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090, L 654, F 126, S 8, H CS 18344, I/A 6 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: LES RACHINES SL
Administrador Solidario
- Serisuelo Torres Maria Del Carmen
- Serisuelo Torres Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090, L 654, F 125, S 8, H CS 18344, I/A 5 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: LES RACHINES SL
Consejero
- Serisuelo Meneu Vicente
- Serisuelo Torres Alberto
- Serisuelo Torres Maria Del Carmen
- Serisuelo Torres Vicente Jose
- Serisuelo Torres Victor
Presidente
Secretario
- Serisuelo Torres Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090, L 654, F 125, S 8, H CS 18344, I/A 5 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: AGRISOL HUERTOS DEL PALANCIA SL
Administrador Solidario
- Serisuelo Torres Maria Del Carmen
- Serisuelo Torres Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486, L 1048, F 89, S 8, H CS 30431, I/A 5 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-12
VER MAS ACTOS
Información de SERISUELO TORRES MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de SERISUELO TORRES MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERISUELO TORRES MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos