SERGIO ORTEGA GUTIERREZ
Informe ejecutivo de SERGIO ORTEGA GUTIERREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERGIO ORTEGA GUTIERREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS CLIMATIZADOS SL | Apoderado Solidario | 14/05/2015 | |
MANTENIMIENTOS ESPECIALES TERMICOS SL | Socio Unico | 11/03/2015 | |
MANTENIMIENTOS ESPECIALES TERMICOS SL | Administrador Unico | 11/03/2015 |
VINCULACIONES DE SERGIO ORTEGA GUTIERREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERGIO ORTEGA GUTIERREZ
Apoderado Solidario
- Ortega Fernandez Luis Antonio
- Sergio Ortega Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 198, S 8, H GU 7221, I/A 4 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-19
Administrador Unico
- Sergio Ortega Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 197, S 8, H GU 7221, I/A 3 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-19
Administrador Unico
- Sergio Ortega Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 172, S 8, H GU 4173, I/A 8 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-19
Socio Único
- Sergio Ortega Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 172, S 8, H GU 4173, I/A 8 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-55-19
Empresa: ENERGY ELECTRIC DRYVE SL
Administrador Unico
- Sergio Ortega Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 190, S 8, H GU 8683, I/A 4 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-19
Empresa: ENERGY ELECTRIC DRYVE SL
Administrador Unico
- Sergio Ortega Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 190, S 8, H GU 8683, I/A 2 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-19
Administrador Unico
- Sergio Ortega Gutierrez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 195, S 8, H GU 7221, I/A 1 (18/11/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-19
Información de SERGIO ORTEGA GUTIERREZ
Mostramos los datos de SERGIO ORTEGA GUTIERREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERGIO ORTEGA GUTIERREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos