SERGIO MARIN BROTO
Informe ejecutivo de SERGIO MARIN BROTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERGIO MARIN BROTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLOT DENTAL SL | Administrador Solidario | 11/01/2017 |
VINCULACIONES DE SERGIO MARIN BROTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERGIO MARIN BROTO
Empresa: OLOT DENTAL SLP
Soc.Prof.
- Gabriel Serra Serra
- Sergio Marin Broto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 189, S 8, H GI 61118, I/A 4 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-17
Empresa: OLOT DENTAL SLP
Administrador Solidario
- Gabriel Serra Serra
- Sergio Marin Broto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 189, S 8, H GI 61118, I/A 3 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-17
Empresa: OLOT DENTAL SLP
Administrador Unico
- Sergio Marin Broto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 189, S 8, H GI 61118, I/A 3 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-17
Empresa: OLOT DENTAL SLP
Administrador Unico
- Sergio Marin Broto
Soc.Prof.
- Sergio Marin Broto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 187, S 8, H GI 61118, I/A 1 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-17
Empresa: OLOT DENTAL SLP
Socio Único
- Sergio Marin Broto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 187, S 8, H GI 61118, I/A 1 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-17
Información de SERGIO MARIN BROTO
Mostramos los datos de SERGIO MARIN BROTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERGIO MARIN BROTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos