SERGIO JAIME MAHLER
Informe ejecutivo de SERGIO JAIME MAHLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERGIO JAIME MAHLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELF RETAIL AUTOMATICS SL | Apoderado | 13/01/2010 |
VINCULACIONES DE SERGIO JAIME MAHLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERGIO JAIME MAHLER
Empresa: SELF RETAIL AUTOMATICS SL
Consejero
- Broder Tabah Nicolas
- Maya Mahler
- Sergio Jaime Mahler
Presidente
- Sergio Jaime Mahler
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40570 , F 175, S 8, H B 367707, I/A 7 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-08
Empresa: SELF RETAIL AUTOMATICS SL
Apoderado
- Sergio Jaime Mahler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40570 , F 172, S 8, H B 367707, I/A 5 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-08
Empresa: SELF RETAIL AUTOMATICS SL
Apoderado
- Sergio Jaime Mahler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40570 , F 172, S 8, H B 367707, I/A 4 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-08
Empresa: SELF RETAIL AUTOMATICS SL
Consejero
- Broder Tabah Nicolas
- Maya Mahler
- Sergio Jaime Mahler
Presidente
- Sergio Jaime Mahler
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40570 , F 171, S 8, H B 367707, I/A 3 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
Información de SERGIO JAIME MAHLER
Mostramos los datos de SERGIO JAIME MAHLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERGIO JAIME MAHLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos