SERGIO DANIEL FACON
Informe ejecutivo de SERGIO DANIEL FACON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE SERGIO DANIEL FACON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERGIO DANIEL FACON
Empresa: LOW COST CARTRIDGE SL
Administrador Unico
- Sergio Daniel Facon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42716 , F 85, S 8, H B 415314, I/A 2 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-08
Empresa: LOWCOST TONER SL
Administrador Solidario
- Sergio Daniel Facon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42700 , F 190, S 8, H B 414862, I/A 2 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Empresa: LOW COST CARTRIDGE SL
Administrador Unico
- Sergio Daniel Facon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42716 , F 83, S 8, H B 415314, I/A 1 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Empresa: LOWCOST TONER SL
Administrador Solidario
- Gladys Magdalena Bonino
- Sergio Daniel Facon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42700 , F 189, S 8, H B 414862, I/A 1 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-08
Empresa: GESTONER SL
Administrador Unico
- Sergio Daniel Facon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42637 , F 134, S 8, H B 412642, I/A 1 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-08
Información de SERGIO DANIEL FACON
Mostramos los datos de SERGIO DANIEL FACON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERGIO DANIEL FACON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos