SERGIO CORVALAN SAEZ
Informe ejecutivo de SERGIO CORVALAN SAEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERGIO CORVALAN SAEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CM INVERSER PINATAR SL | Socio Unico | 24/07/2023 | |
CM INVERSER PINATAR SL | Administrador Unico | 24/07/2023 |
VINCULACIONES DE SERGIO CORVALAN SAEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERGIO CORVALAN SAEZ
Empresa: CM INVERSER PINATAR SL
Administrador Unico
- Sergio Corvalan Saez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3641 , F 223, S 8, H MU110881, I/A 1 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-30
Empresa: CM INVERSER PINATAR SL
Socio Único
- Sergio Corvalan Saez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3641 , F 223, S 8, H MU110881, I/A 1 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-30
Empresa: MIL OCASIONES .ES SL
Administrador Solidario
- Justo Ortega Perez
- Sergio Corvalan Saez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 205, S 8, H MU 84904, I/A 3 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-30
Empresa: MIL OCASIONES .ES SL
Administrador Solidario
- Justo Ortega Perez
- Sergio Corvalan Saez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 205, S 8, H MU 84904, I/A 2 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-30
Empresa: MIL OCASIONES .ES SL
Administrador Mancomunado
- CITRICOS RIO SECO SL
- Justo Ortega Perez
- Sergio Corvalan Saez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 205, S 8, H MU 84904, I/A 2 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-30
Empresa: MIL OCASIONES .ES SL
Administrador Mancomunado
- CITRICOS RIO SECO SL
- Justo Ortega Perez
- Sergio Corvalan Saez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3018 , F 205, S 8, H MU 84904, I/A 1 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-30
Información de SERGIO CORVALAN SAEZ
Mostramos los datos de SERGIO CORVALAN SAEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERGIO CORVALAN SAEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos