SERENA BERTOMEU JOSE DAVID
Informe ejecutivo de SERENA BERTOMEU JOSE DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERENA BERTOMEU JOSE DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITRICOS NATURFRUT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/08/2024 | |
AGECOLOGIC SL | Socio Unico | 09/11/2016 | |
AGECOLOGIC SL | Administrador Unico | 09/11/2016 |
VINCULACIONES DE SERENA BERTOMEU JOSE DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERENA BERTOMEU JOSE DAVID
Empresa: CITRICOS NATURFRUT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sarrion Juan Juana
- Serena Bertomeu Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 182153, I/A 12 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-46
Empresa: CITRICOS NATURFRUT SL
Administrador Unico
- Serena Bertomeu Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 182153, I/A 7 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-46
Administrador Unico
- Serena Bertomeu Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7943, L 5238, F 115, S 8, H V 99940, I/A 7 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-46
Administrador Unico
- Serena Bertomeu Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7943, L 5238, F 115, S 8, H V 99940, I/A 6 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-46
Empresa: CITRICOS NATURFRUT SL
Administrador Unico
- Serena Bertomeu Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10504, L 7785, F 185, S 8, H V 182153, I/A 1 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-46
Empresa: AGECOLOGIC SL
Administrador Unico
- Serena Bertomeu Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10194, L 7476, F 137, S 8, H V 173211, I/A 1 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-46
Empresa: AGECOLOGIC SL
Socio Único
- Serena Bertomeu Jose David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10194, L 7476, F 137, S 8, H V 173211, I/A 1 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-46
Información de SERENA BERTOMEU JOSE DAVID
Mostramos los datos de SERENA BERTOMEU JOSE DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERENA BERTOMEU JOSE DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos