SEQUERRA VASCONCELOS FREITAS MARIO TOME
Informe ejecutivo de SEQUERRA VASCONCELOS FREITAS MARIO TOME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEQUERRA VASCONCELOS FREITAS MARIO TOME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLAS GOURMET SL | Socio Unico | 09/08/2019 | |
BIMBLUSA SL | Administrador Unico | 06/08/2019 | |
ATLANTIS GOURMET SRL | Administrador Unico | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE SEQUERRA VASCONCELOS FREITAS MARIO TOME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEQUERRA VASCONCELOS FREITAS MARIO TOME
Empresa: ATLAS GOURMET SL
Socio Único
- Sequerra Vasconcelos Freitas Mario Tome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13080 , F 4, S 8, H M 211316, I/A 3 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-28
Empresa: BIMBLUSA SL
Administrador Unico
- Sequerra Vasconcelos Freitas Mario Tome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39534 , F 111, S 8, H M 701832, I/A 1 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Empresa: ATLANTIS GOURMET SRL
Administrador Unico
- Sequerra Vasconcelos Freitas Mario Tome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 402 , F 61, S 8, H IL 9604, I/A 1 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-35
Información de SEQUERRA VASCONCELOS FREITAS MARIO TOME
Mostramos los datos de SEQUERRA VASCONCELOS FREITAS MARIO TOME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEQUERRA VASCONCELOS FREITAS MARIO TOME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos