SEQUEIROS PUMAR ISABEL
Informe ejecutivo de SEQUEIROS PUMAR ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEQUEIROS PUMAR ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AL DABARAN INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | Administrador Mancomunado | 22/04/2016 |
VINCULACIONES DE SEQUEIROS PUMAR ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEQUEIROS PUMAR ISABEL
Empresa: AGUSMA 2005 SL
Administrador Mancomunado
- Sequeiros Pumar Isabel
- Sequeiros Pumar Lourdes
- Sequeiros Pumar Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4283 , F 19, S 8, H SE 65037, I/A 9 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Empresa: CERROIN INVERSIONES MOBILIARIAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5979 , F 19, S 8, H SE 65029, I/A 9 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Administrador Mancomunado
- Sequeiros Pumar Isabel
- Sequeiros Pumar Lourdes
- Sequeiros Pumar Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4133 , F 146, S 8, H SE 61749, I/A 4 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-41
Empresa: AGUSMA 2005 SL
Administrador Mancomunado
- Sequeiros Pumar Isabel
- Sequeiros Pumar Lourdes
- Sequeiros Pumar Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4283 , F 17, S 8, H SE 65037, I/A 5 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-41
Empresa: CERROIN INVERSIONES MOBILIARIAS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4281 , F 201, S 8, H SE 65029, I/A 8 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-41
Información de SEQUEIROS PUMAR ISABEL
Mostramos los datos de SEQUEIROS PUMAR ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEQUEIROS PUMAR ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos