SEON CHOI OK
Informe ejecutivo de SEON CHOI OK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE SEON CHOI OK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEON CHOI OK
Empresa: ABLE IBERIA SL
Administrador Unico
- Seon Choi Ok
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583, L 1145, F 182, S 8, H CS 33891, I/A 4 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-12
Empresa: ABLE IBERIA SL
Liquidador
- Seon Choi Ok
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583, L 1145, F 182, S 8, H CS 33891, I/A 4 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-12
Empresa: ABLE IBERIA SL
Liquidador
- Seon Choi Ok
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583, L 1145, F 182, S 8, H CS 33891, I/A 3 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-12
Empresa: ABLE IBERIA SL
Administrador Unico
- Seon Choi Ok
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583, L 1145, F 182, S 8, H CS 33891, I/A 2 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-12
Empresa: ABLE IBERIA SL
Administrador Unico
- Seon Choi Ok
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1583, L 1145, F 181, S 8, H CS 33891, I/A 1 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-12
Información de SEON CHOI OK
Mostramos los datos de SEON CHOI OK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEON CHOI OK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos