SENTMENAT VILA INES
Informe ejecutivo de SENTMENAT VILA INES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SENTMENAT VILA INES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASABELLATRIX SL | Apoderado | 18/09/2024 | |
ALLWELOVE SL | Administrador Unico | 13/03/2018 |
VINCULACIONES DE SENTMENAT VILA INES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SENTMENAT VILA INES
Empresa: CASABELLATRIX SL
Apoderado
- Sentmenat Vila Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 832178, I/A 2 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-28
Empresa: COLONIA MALPARTIT SL
Liquidador
- Sentmenat Vila Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 20, S 8, H L 23178, I/A 9 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-25
Empresa: COLONIA MALPARTIT SL
Administrador Solidario
- De Sentmenat Vila Santiago
- Sentmenat Vila Hugo
- Sentmenat Vila Ines
Liquidador
- Sentmenat Vila Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 20, S 8, H L 23178, I/A 9 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-25
Empresa: CRISTALES ROTOS SL
Administrador Solidario
- De Sentmenat Vila Santiago
- Sentmenat Vila Hugo
- Sentmenat Vila Ines
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37550 , F 87, S 8, H B 303435, I/A 9 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Empresa: COLONIA MALPARTIT SL
Administrador Solidario
- De Sentmenat Vila Santiago
- Sentmenat Vila Hugo
- Sentmenat Vila Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1178 , F 19, S 8, H L 23178, I/A 7 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-25
Empresa: CRISTALES ROTOS SL
Administrador Solidario
- De Sentmenat Vila Santiago
- Sentmenat Vila Hugo
- Sentmenat Vila Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37550 , F 87, S 8, H B 303435, I/A 7 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Empresa: ALLWELOVE SL
Administrador Unico
- Sentmenat Vila Ines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37075 , F 194, S 8, H M 661986, I/A 1 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Información de SENTMENAT VILA INES
Mostramos los datos de SENTMENAT VILA INES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SENTMENAT VILA INES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos