SENTIAS OLLER MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de SENTIAS OLLER MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SENTIAS OLLER MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL LUGAR DONDE SIEMPRE PASAN COSAS SL | Socio Unico | 29/03/2010 | |
EL LUGAR DONDE SIEMPRE PASAN COSAS SL | Administrador Unico | 29/03/2010 |
VINCULACIONES DE SENTIAS OLLER MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SENTIAS OLLER MARIA MERCEDES
Empresa: HATORANDO SL
Administrador Unico
- Sentias Oller Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4539 , F 75, S 8, H Z 68882, I/A 2 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-50
Empresa: HATORANDO SL
Administrador Unico
- Sentias Oller Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4539 , F 73, S 8, H Z 68882, I/A 1 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-50
Empresa: ASAP 2006 PROMOTIONS SL
Liquidador
- Senserrich Pairo Dolors
- Sentias Oller Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38581 , F 66, S 8, H B 327498, I/A 4 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Empresa: ASAP 2006 PROMOTIONS SL
Administrador Solidario
Liquidador
- Senserrich Pairo Dolors
- Sentias Oller Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38581 , F 66, S 8, H B 327498, I/A 4 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Administrador Unico
- Sentias Oller Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 240, F 197, S 8, H TE 5100, I/A 1 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-44
Socio Único
- Sentias Oller Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240, L 240, F 197, S 8, H TE 5100, I/A 1 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-44
Empresa: ASAP 2006 PROMOTIONS SL
Administrador Solidario
- Sentias Oller Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38581 , F 65, S 8, H B 327498, I/A 3 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Información de SENTIAS OLLER MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de SENTIAS OLLER MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SENTIAS OLLER MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos