SENTELLES MONILL JOAN
Informe ejecutivo de SENTELLES MONILL JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SENTELLES MONILL JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO TARPALA SL | Administrador Unico | 19/05/2016 |
VINCULACIONES DE SENTELLES MONILL JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SENTELLES MONILL JOAN
Apoderado
- Oliver Fontanet Joan
- Oliver Fontanet Joan
- Sentelles Monill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 14, S 8, H T 47180, I/A 16 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-43
Consejero Delegado
Consejero
- Mellado Bailo Pere Lluis
- Oliver Fontanet Joan
- Sentelles Monill Joan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sentelles Monill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 13, S 8, H T 47180, I/A 14 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-43
Apoderado
- Oliver Fontanet Joan
- Sentelles Monill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 13, S 8, H T 47180, I/A 13 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-43
Consejero
- Mellado Bailo Pere Lluis
- Oliver Fontanet Joan
- Sentelles Monill Joan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sentelles Monill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 13, S 8, H T 47180, I/A 11 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-43
Empresa: GRUPO TARPALA SL
Administrador Unico
- Sentelles Monill Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30016 , F 119, S 8, H B 168711, I/A 6 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Información de SENTELLES MONILL JOAN
Mostramos los datos de SENTELLES MONILL JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SENTELLES MONILL JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos