SENRA CHOVER GONZALO
Informe ejecutivo de SENRA CHOVER GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SENRA CHOVER GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORALEJA PRIME RETAIL SL | Administrador Solidario | 06/09/2024 | |
VIRGEN DE VALVERDE SL | Presidente | 12/08/2024 | |
VIRGEN DE VALVERDE SL | Consejero | 12/08/2024 | |
VIRGEN DE VALVERDE SL | Consejero Delegado Solidario | 12/08/2024 | |
GREENWOOD 2000 SL | Administrador Unico | 17/07/2024 | |
URBANIZADORA CONSTRUCTORA LEVANTINA SOCIMI SA | Consejero Delegado Solidario | 18/01/2024 | |
URBANIZADORA CONSTRUCTORA LEVANTINA SOCIMI SA | Presidente | 18/01/2024 | |
URBANIZADORA CONSTRUCTORA LEVANTINA SOCIMI SA | Consejero | 18/01/2024 | |
URBANIZADORA CONSTRUCTORA LEVANTINA SOCIMI SA | Apoderado | 21/02/2023 | |
PROMOCION VIVIENDAS ARRENDAMIENTOS Y VENTA SOCIMI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SENRA CHOVER GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SENRA CHOVER GONZALO
Empresa: MORALEJA PRIME RETAIL SL
Administrador Solidario
- Senra Chover Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824559, I/A 2 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: VIRGEN DE VALVERDE SL
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Chover Cristina Maria De Los Angeles
- Senra Chover Gonzalo
Consejero
- Chover Rivera Juan
- Sanchez Chover Cristina Maria De Los Angeles
- Senra Chover Gonzalo
Presidente
- Senra Chover Gonzalo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 104199, I/A 7 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Empresa: GREENWOOD 2000 SL
Administrador Unico
- Senra Chover Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 820135, I/A 2 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Chover Cristina Maria De Los Angeles
- Senra Chover Gonzalo
Consejero
- Senra Chover Gonzalo
Presidente
- Senra Chover Gonzalo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45473 , F 213, S 8, H M 3681, I/A 53 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Apoderado
- Sanchez Chover Cristina Maria De Los Angeles
- Senra Chover Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23164 , F 222, S 8, H M 3681, I/A 49 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Senra Chover Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35469 , F 224, S 8, H M 3678, I/A 44 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Consejero
- Chover Rivera Juan
- Criado Del Rey Tremps Jaime
- Sanchez Chover Cristina Maria De Los Angeles
- Senra Chover Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35469 , F 223, S 8, H M 3678, I/A 43 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Criado Del Rey Tremps Jaime
- Sanchez Chover Cristina Maria De Los Angeles
- Senra Chover Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35469 , F 223, S 8, H M 3678, I/A 43 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado
- Senra Chover Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39977 , F 46, S 8, H M 13635, I/A 325 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
Empresa: CBRE REAL ESTATE SA
Apoderado
- Senra Chover Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39977 , F 46, S 8, H M 13635, I/A 325 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-28
VER MAS ACTOS
Información de SENRA CHOVER GONZALO
Mostramos los datos de SENRA CHOVER GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SENRA CHOVER GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos