SENG ALEXANDER RONALD
Informe ejecutivo de SENG ALEXANDER RONALD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SENG ALEXANDER RONALD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A. SCHULMAN CASTELLON SL | Apoderado Mancomunado | 02/05/2017 | 04/07/2019 |
GOURMET DESSERTS SL | Consejero | 03/01/2012 | 31/07/2013 |
VINCULACIONES DE SENG ALEXANDER RONALD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SENG ALEXANDER RONALD
Empresa: A. SCHULMAN CASTELLON SL
Apoderado Mancomunado
- Geeraerts Olivier
- Reardon Staci Jane
- Seng Alexander Ronald
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670, L 1231, F 65, S 8, H CS 36646, I/A 23 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-12
Empresa: A. SCHULMAN CASTELLON SL
Apoderado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650, L 1212, F 140, S 8, H CS 36646, I/A 14 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-12
Consejero
- Fernandez Martinez Samuel Alejandro
- Seng Alexander Ronald
- Van Der Knaap Frederik Jacobus Lambertus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3575 , F 119, S 8, H A 104953, I/A 15 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-03
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3157 , F 34, S 8, H A 104953, I/A 7 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-03
Información de SENG ALEXANDER RONALD
Mostramos los datos de SENG ALEXANDER RONALD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SENG ALEXANDER RONALD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos