SENENT CONESA CARLOS TOMAS
Informe ejecutivo de SENENT CONESA CARLOS TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SENENT CONESA CARLOS TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAILORDOC HEALTH EXPERIENCE SL | Socio Unico | 26/04/2023 | |
TAILORDOC HEALTH EXPERIENCE SL | Administrador Unico | 26/04/2023 |
VINCULACIONES DE SENENT CONESA CARLOS TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SENENT CONESA CARLOS TOMAS
Empresa: TAILORDOC HEALTH EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Senent Conesa Carlos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11364, L 8642, F 25, S 8, H V 210664, I/A 1 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-46
Empresa: TAILORDOC HEALTH EXPERIENCE SL
Socio Único
- Senent Conesa Carlos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11364, L 8642, F 25, S 8, H V 210664, I/A 1 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-46
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferreiro Fernandez Jorge
- Senent Conesa Carlos Tomas
- Tudela Santos Sergio Christian
- Vila Baulenas Francisco
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barahona Lebrijo Francisco Gerardo
- Calo Bretones Belarminojose
- Fuentes Vigil Ana Maria
- Hierrezuelo Rodriguez Marina
- Lamana Perez Miguel Angel
- Lopez Mallen Lorenzo
- Lopez Mallen Lorenzo
- Luis Salas Francisco
- Monter Moragues Maria Del Pilar
- Perez Lago Jose Manuel
- Reyes Valverde Rafael
- Robaina Santana Juan
- Sanchez San Benito Miguel Angel
- Sanmartin Novo Lidia
- Sepulveda De Reyna Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32554 , F 55, S 8, H M 2715, I/A 2672 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Valladolid Ivan
- Babio Fernandez Juan
- Barbolla Pozuelo Francisco
- Bradshaw Peter Anthony
- Canzobre Patiño Silvia
- Casellas Garcia Mercedes
- Cortes Manteiga Sergio
- Cuesta Esteban Francisco De Borja
- Docampo Fuentes Ana
- Garcia Amado Gonzalez Paloma
- Garcia Barroso Carolina
- Garcia Cagiao Maria Yolanda
- Garcia Gonzalez Diego Francisco
- Garcia Lopez Nuria
- Garcia Maceiras Oscar
- Garcia Montero Jose Antonio
- Garcia Perez Olga Angeles
- Herrero Ferrandez Manuel Ignacio
- Kowalski Bianchi Alejandro
- Lomba De Teresa Silvia
- Lopez Garcia Alba
- Mariña Gonzalez Angel
- Martinez Sanz Teresa Maria
- Melcon Arbaizagoitia Manuel
- Menendez Sierra Antonio
- Moscoso Del Prado Monteagudo Pablo
- Otero Fernandez Tamara
- Pezzei Ayuso Julia
- Quintas Veloso Susana Teresa
- Reyero Gutierrez Alvaro
- Reyes Fernandez Maria Del Carmen
- Rilo Mira Guillermo
- Rodriguez Sanchez Monica
- Senent Conesa Carlos Tomas
- Suarez Queijeiro Ruben Dario
- Vazquez Del Valle Ruben
- Vera Dorado Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29673 , F 124, S 8, H M 2715, I/A 2372 (09/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-28
Información de SENENT CONESA CARLOS TOMAS
Mostramos los datos de SENENT CONESA CARLOS TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SENENT CONESA CARLOS TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos