SENAR JULIA PEDRO
Informe ejecutivo de SENAR JULIA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SENAR JULIA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMARTSYNC MED SL | Administrador Unico | 31/07/2023 |
VINCULACIONES DE SENAR JULIA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SENAR JULIA PEDRO
Empresa: CESC SENAR SL
Administrador Solidario
- Senar Julia David
- Senar Julia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7483, L 4784, F 16, S 8, H V 89905, I/A 8 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
Empresa: SMARTSYNC MED SL
Administrador Unico
- Senar Julia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45333 , F 160, S 8, H M 797498, I/A 1 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: PADELMORE SL
Liquidador Unico
- Senar Julia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10018, L 7300, F 123, S 8, H V 167240, I/A 2 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-46
Empresa: PADELMORE SL
Administrador Unico
- Senar Julia Pedro
Liquidador Unico
- Senar Julia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10018, L 7300, F 123, S 8, H V 167240, I/A 2 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-46
Empresa: PADELMORE SL
Administrador Unico
- Senar Julia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10018, L 7300, F 121, S 8, H V 167240, I/A 1 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-46
Empresa: PADELMORE SL
Socio Único
- Senar Julia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10018, L 7300, F 121, S 8, H V 167240, I/A 1 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-46
Empresa: CESC SENAR SL
Administrador Solidario
- Senar Julia David
- Senar Julia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7483, L 4784, F 14, S 8, H V 89905, I/A 4 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-46
Información de SENAR JULIA PEDRO
Mostramos los datos de SENAR JULIA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SENAR JULIA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos