SENAGE FRANCOIS
Informe ejecutivo de SENAGE FRANCOIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SENAGE FRANCOIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANÇOIS SENAGE SL | Administrador Unico | 03/11/2017 | 23/01/2023 |
FRATIDENT SL | Administrador Unico | 02/09/2020 | 23/01/2023 |
FRATIDENT SL | Socio Unico | 02/09/2020 | 23/01/2023 |
FRANÇOIS SENAGE SL | Liquidador | 23/01/2023 | 23/01/2023 |
FRATIDENT SL | Liquidador | 23/01/2023 | 23/01/2023 |
FRANÇOIS SENAGE SL | Socio Unico | 03/11/2017 | 24/10/2018 |
VINCULACIONES DE SENAGE FRANCOIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SENAGE FRANCOIS
Empresa: FRATIDENT SL
Liquidador
- Senage Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 6, S 8, H TF 64869, I/A 2 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Empresa: FRATIDENT SL
Administrador Unico
- Senage Francois
Liquidador
- Senage Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 6, S 8, H TF 64869, I/A 2 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Empresa: FRANÇOIS SENAGE SL
Liquidador
- Senage Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 158, S 8, H TF 59923, I/A 4 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Empresa: FRANÇOIS SENAGE SL
Administrador Unico
- Senage Francois
Liquidador
- Senage Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 158, S 8, H TF 59923, I/A 4 (23/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-38
Empresa: FRATIDENT SL
Administrador Unico
- Senage Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 1, S 8, H TF 64869, I/A 1 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38
Empresa: FRATIDENT SL
Socio Único
- Senage Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3693 , F 1, S 8, H TF 64869, I/A 1 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-38
Empresa: FRANÇOIS SENAGE SL
Administrador Unico
- Senage Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 157, S 8, H TF 59923, I/A 1 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-38
Empresa: FRANÇOIS SENAGE SL
Socio Único
- Senage Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 157, S 8, H TF 59923, I/A 1 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-38
Información de SENAGE FRANCOIS
Mostramos los datos de SENAGE FRANCOIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SENAGE FRANCOIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos