SEMPERE NAVARRO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de SEMPERE NAVARRO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SEMPERE NAVARRO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRUCTURAS METALICAS CAYO SL | Administrador Mancomunado | 10/12/2014 | 30/12/2020 |
ESTRUCTURAS METALICAS CAYO SL | Liquidador Mancomunado | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
ESTRUCTURAS METALICAS CAYO SL | Administrador Mancomunado | 23/01/2012 | 10/12/2014 |
PROMOCIONES SEMPERE NAVARRO 2003 SL | Administrador Mancomunado | 25/02/2014 | |
PROMOCIONES SEMPERE NAVARRO 2003 SL | Liquidador Solidario | 25/02/2014 | 25/02/2014 |
PROYECTOS Y EJECUCIONES SA | Consejero | 13/07/2011 | 06/02/2014 |
ESTRUCTURAS METALICAS CAYO SL | Administrador Mancomunado | 11/08/2011 | 23/01/2012 |
HIERROS ELDA SA | Administrador Unico | 19/06/2009 |
VINCULACIONES DE SEMPERE NAVARRO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEMPERE NAVARRO JOSE LUIS
Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS CAYO SL
Liquidador Mancomunado
- Sempere Navarro German
- Sempere Navarro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 58, S 8, H A 44433, I/A 14 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-03
Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS CAYO SL
Administrador Mancomunado
- Sempere Frances Jorge
- Sempere Garcia Cayo
- Sempere Navarro German
- Sempere Navarro Jose Luis
Liquidador Mancomunado
- Sempere Navarro German
- Sempere Navarro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 58, S 8, H A 44433, I/A 14 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-03
Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS CAYO SL
Administrador Mancomunado
- Sempere Frances Jorge
- Sempere Navarro German
- Sempere Navarro Jose Luis
- Sempere Navarro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 58, S 8, H A 44433, I/A 12 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-03
Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS CAYO SL
Administrador Mancomunado
- Sempere Navarro German
- Sempere Navarro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 58, S 8, H A 44433, I/A 12 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-03
Empresa: PROMOCIONES SEMPERE NAVARRO 2003 SL
Liquidador Solidario
- Fernandez Del Olmo Ricardo
- Sempere Navarro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 151, S 8, H A 77219, I/A 4 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-03
Empresa: PROMOCIONES SEMPERE NAVARRO 2003 SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Del Olmo Ricardo
- Sempere Navarro Jose Luis
Liquidador Solidario
- Fernandez Del Olmo Ricardo
- Sempere Navarro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2661 , F 151, S 8, H A 77219, I/A 4 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-03
Empresa: PROYECTOS Y EJECUCIONES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ferri Llorens Jose Joaquin
- Sempere Navarro German
- Sempere Navarro Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 35, S 8, H A 24108, I/A 9 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-03
Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS CAYO SA
Administrador Mancomunado
- Sempere Navarro German
- Sempere Navarro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 131, S 8, H A 44433, I/A 10 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-03
Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS CAYO SA
Administrador Mancomunado
- Sempere Navarro German
- Sempere Navarro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 131, S 8, H A 44433, I/A 10 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-03
Empresa: ESTRUCTURAS METALICAS CAYO SA
Administrador Mancomunado
- Sempere Navarro German
- Sempere Navarro Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 130, S 8, H A 44433, I/A 8 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-03
VER MAS ACTOS
Información de SEMPERE NAVARRO JOSE LUIS
Mostramos los datos de SEMPERE NAVARRO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEMPERE NAVARRO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos