SEMPERE GARCIA JAIME
Informe ejecutivo de SEMPERE GARCIA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEMPERE GARCIA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUEBLES ALONSO Y SEMPERE SL | Apoderado | 18/02/2013 | |
TERMOCONFORMADOS ESPAÑA SA | Apoderado | 30/04/2012 | |
DOREL SL | Apoderado | 30/04/2012 | |
RESERVA OLIVARERA DEL SURESTE SL | Apoderado | 30/04/2012 | |
CAUCHOS VULCANIZADOS SA | Apoderado | 30/04/2012 | |
ALICANTINA DE MOLDES SL | Apoderado | 30/04/2012 |
VINCULACIONES DE SEMPERE GARCIA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEMPERE GARCIA JAIME
Empresa: INMUEBLES ALONSO Y SEMPERE SL
Apoderado
- Sempere Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2332 , F 118, S 8, H A 58894, I/A 3 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-03
Empresa: EUROCUER SA
Liquidador
- Sempere Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 149, S 8, H A 18265, I/A 10 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-03
Empresa: EUROCUER SA
Administrador Unico
- Sempere Garcia Jaime
Liquidador
- Sempere Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 149, S 8, H A 18265, I/A 10 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-03
Empresa: EUROCUER SA
Administrador Unico
- Sempere Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 149, S 8, H A 18265, I/A 9 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-03
Empresa: ALICANTINA DE MOLDES SL
Apoderado
- Sempere Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2757 , F 2, S 8, H A 82343, I/A 6 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-03
Empresa: CAUCHOS VULCANIZADOS SA
Apoderado
- Sempere Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 115, S 8, H A 3192, I/A 11 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-03
Empresa: RESERVA OLIVARERA DEL SURESTE SL
Apoderado
- Sempere Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 135, S 8, H A 58903, I/A 16 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-03
Empresa: DOREL SL
Apoderado
- Sempere Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 119, S 8, H A 13614, I/A 8 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-03
Empresa: TERMOCONFORMADOS ESPAÑA SA
Apoderado
- Sempere Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 33, S 8, H A 21497, I/A 10 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-03
Empresa: DOREL SL
Administrador Unico
- Sempere Garcia Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 118, S 8, H A 13614, I/A 7 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-03
VER MAS ACTOS
Información de SEMPERE GARCIA JAIME
Mostramos los datos de SEMPERE GARCIA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEMPERE GARCIA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos