SEMERARO IVANA
Informe ejecutivo de SEMERARO IVANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SEMERARO IVANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ICON SOLIS 1 SL | Administrador Solidario | 25/10/2019 | |
ICON ENERGIA SL | Administrador Solidario | 24/10/2019 |
VINCULACIONES DE SEMERARO IVANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEMERARO IVANA
Empresa: ARCADIA RENOVABLES 3 SL
Administrador Solidario
- Luson David James Hewling
- Perez-maura Gortazar Jaime
- Semeraro Ivana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 799652, I/A 5 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: ARCADIA RENOVABLES 2 SL
Administrador Solidario
- Luson David James Hewling
- Perez-maura Gortazar Jaime
- Semeraro Ivana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 798310, I/A 5 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: ARCADIA RENOVABLES 1 SL
Administrador Solidario
- Luson David James Hewling
- Perez-maura Gortazar Jaime
- Semeraro Ivana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 799654, I/A 5 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: ARCADIA RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Luson David James Hewling
- Perez-maura Gortazar Jaime
- Semeraro Ivana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45384 , F 147, S 8, H M 798311, I/A 6 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: ARCADIA RENOVABLES 3 SL
Administrador Solidario
- Eade Gary John
- Luson David James Hewling
- Semeraro Ivana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6865 , F 209, S 8, H SE125848, I/A 4 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: ARCADIA RENOVABLES 2 SL
Administrador Solidario
- Eade Gary John
- Luson David James Hewling
- Semeraro Ivana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6865 , F 99, S 8, H SE125824, I/A 4 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: ARCADIA RENOVABLES 1 SL
Administrador Solidario
- Eade Gary John
- Luson David James Hewling
- Semeraro Ivana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6865 , F 69, S 8, H SE125818, I/A 4 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: ARCADIA RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Eade Gary John
- Luson David James Hewling
- Semeraro Ivana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5555 , F 45, S 8, H SE 93878, I/A 5 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Empresa: TARIJA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Eade Gary John
- Hewling Luson David James
- Semeraro Ivana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39022 , F 62, S 8, H M 693379, I/A 3 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Empresa: CATUTE INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Eade Gary John
- Hewling Luson David James
- Semeraro Ivana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39196 , F 172, S 8, H M 696305, I/A 3 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
VER MAS ACTOS
Información de SEMERARO IVANA
Mostramos los datos de SEMERARO IVANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEMERARO IVANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos