SELLIER- BARBAUD HENRI ANDRE PAUL JACQUES
Informe ejecutivo de SELLIER- BARBAUD HENRI ANDRE PAUL JACQUES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SELLIER- BARBAUD HENRI ANDRE PAUL JACQUES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIVIERA FOODING PALMA SL | Socio Unico | 17/11/2020 |
VINCULACIONES DE SELLIER- BARBAUD HENRI ANDRE PAUL JACQUES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SELLIER- BARBAUD HENRI ANDRE PAUL JACQUES
Empresa: RIVIERA FOODING PALMA SL
Administrador Unico
- Sellier- Barbaud Henri Andre Paul Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2874 , F 84, S 8, H PM 89848, I/A 2 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-07
Empresa: RIVIERA FOODING PALMA SL
Administrador Unico
- Sellier- Barbaud Henri Andre Paul Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2874 , F 83, S 8, H PM 89848, I/A 1 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-07
Empresa: RIVIERA FOODING PALMA SL
Socio Único
- Sellier- Barbaud Henri Andre Paul Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2874 , F 83, S 8, H PM 89848, I/A 1 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-07
Empresa: BARBAUD GROUP SL
Administrador Solidario
- Sellier- Barbaud Henri Andre Paul Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 123, S 8, H PM 81346, I/A 4 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-07
Empresa: BARBAUD GROUP SL
Administrador Solidario
- Dussaix Jules Paul Gerard Marie
- Philips-barbaud Arthur Jacques Marie
- Philips-barbaud Paul Alexandre Frank Marie Philips
- Sellier- Barbaud Henri Andre Paul Jacques
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 123, S 8, H PM 81346, I/A 3 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-07
Información de SELLIER- BARBAUD HENRI ANDRE PAUL JACQUES
Mostramos los datos de SELLIER- BARBAUD HENRI ANDRE PAUL JACQUES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SELLIER- BARBAUD HENRI ANDRE PAUL JACQUES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos