SELLES ESPEITA JOSE JOAQUIN
Informe ejecutivo de SELLES ESPEITA JOSE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE SELLES ESPEITA JOSE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES SL | Apoderado | 13/06/2023 |
VINCULACIONES DE SELLES ESPEITA JOSE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SELLES ESPEITA JOSE JOAQUIN
Apoderado
- Selles Espeita Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3273 , F 11, S 8, H T 12873, I/A 24 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-43
Apoderado Solidario
- Selles Espeita Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48419 , F 35, S 8, H B 59538, I/A 45 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-08
Empresa: CALAF TECNIQUES INDUSTRIALS SL
Apoderado Solidario
- Selles Espeita Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 179, S 8, H B 446314, I/A 21 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Empresa: CONSTRUCTORA DE CALAF SA
Apoderado Solidario
- Selles Espeita Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47453 , F 96, S 8, H B 39482, I/A 100 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Empresa: CALAF TRENCHING SL
Apoderado Solidario
- Selles Espeita Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44289 , F 94, S 8, H B 447587, I/A 27 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Empresa: SERVEIS OBRES I MANTENIMENT SL
Apoderado Solidario
- Selles Espeita Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47453 , F 135, S 8, H B 2959, I/A 59 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: ASTRALCAD ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- Selles Espeita Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47967 , F 91, S 8, H B 567779, I/A 5 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: PICVISA MACHINE VISION SYSTEMS SL
Apoderado Solidario
- Selles Espeita Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48492 , F 197, S 8, H B 256879, I/A 46 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: CALAF GRUP 1964 SL
Apoderado Solidario
- Selles Espeita Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48517 , F 51, S 8, H B 444926, I/A 24 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-08
Empresa: ASTRALCAD ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- Selles Espeita Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47967 , F 88, S 8, H B 567779, I/A 2 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-08
VER MAS ACTOS
Información de SELLES ESPEITA JOSE JOAQUIN
Mostramos los datos de SELLES ESPEITA JOSE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SELLES ESPEITA JOSE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos