SELLART VIVES CARLES
Informe ejecutivo de SELLART VIVES CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SELLART VIVES CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELLART EXCAVACIONS SL | Liquidador | 11/02/2013 | |
SEVI SERVEIS 2012 SL | Administrador Unico | 20/12/2012 |
VINCULACIONES DE SELLART VIVES CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SELLART VIVES CARLES
Consejero
- Izquierdo Torres Pascual
- Sellart Vives Carles
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 10, S 8, H L 13807, I/A 9 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-25
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 9, S 8, H L 13807, I/A 8 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-25
Empresa: SELLART EXCAVACIONS SL
Liquidador
- Sellart Vives Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 91, S 8, H L 8200, I/A 7 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-25
Empresa: SELLART EXCAVACIONS SL
Administrador Solidario
- Sellart Vives Carles
- Vidal Tribo Maria Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 91, S 8, H L 8200, I/A 7 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-25
Empresa: SEVI SERVEIS 2012 SL
Administrador Unico
- Sellart Vives Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1331 , F 18, S 8, H L 26531, I/A 1 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-25
Consejero
- Lloret Grau Joaquim
- Malla Aige Maria Teresa
- Sellart Vives Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 8, S 8, H L 13807, I/A 7 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-25
Información de SELLART VIVES CARLES
Mostramos los datos de SELLART VIVES CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SELLART VIVES CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos