SELLARES SOLER PERE
Informe ejecutivo de SELLARES SOLER PERE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SELLARES SOLER PERE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
K-XEIXA SL | Administrador Unico | 11/10/2023 | |
ARTESANS DES DE 1927 SL | Administrador Unico | 15/07/2013 | |
PAU 20 SL | Administrador Unico | 13/01/2011 |
VINCULACIONES DE SELLARES SOLER PERE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SELLARES SOLER PERE
Empresa: K-XEIXA SL
Administrador Unico
- Sellares Soler Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48970 , F 212, S 8, H B 602989, I/A 1 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Empresa: ARTESANS DES DE 1927 SL
Administrador Unico
- Sellares Soler Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43852 , F 31, S 8, H B 440288, I/A 1 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-08
Empresa: PAU 20 SL
Administrador Unico
- Sellares Soler Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42299 , F 31, S 8, H B 402789, I/A 1 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-08
Información de SELLARES SOLER PERE
Mostramos los datos de SELLARES SOLER PERE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SELLARES SOLER PERE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos