SELLARES SAPERA SERGI
Informe ejecutivo de SELLARES SAPERA SERGI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SELLARES SAPERA SERGI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORTAL TOT PENEDES SL | Administrador Unico | 13/06/2024 | |
OXO68CRS SL | Administrador Unico | 10/01/2024 | |
ENIAC NETWORKS SL | Administrador Unico | 10/05/2023 |
VINCULACIONES DE SELLARES SAPERA SERGI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SELLARES SAPERA SERGI
Empresa: PORTAL TOT PENEDES SL
Administrador Unico
- Sellares Sapera Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 256703, I/A 5 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-08
Empresa: PORTAL TOT PENEDES SL
Administrador Solidario
- Sellares Sapera Sergi
- Sole Prats Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 256703, I/A 4 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Empresa: OXO68CRS SL
Administrador Unico
- Sellares Sapera Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37466 , F 128, S 8, H B 300053, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: OXO68CRS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Ferrer Elisabet
- Sellares Sapera Sergi
- Sole Prats Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37466 , F 128, S 8, H B 300053, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-08
Empresa: ENIAC NETWORKS SL
Administrador Unico
- Sellares Sapera Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34979 , F 143, S 8, H B 256701, I/A 4 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-08
Empresa: CORESA SELLARES SL
Administrador
- Sellares Bertran Jose
- Sellares Sapera Sergi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34160 , F 84, S 8, H B 243437, I/A 2 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-08
Información de SELLARES SAPERA SERGI
Mostramos los datos de SELLARES SAPERA SERGI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SELLARES SAPERA SERGI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos