SELLARES CASAS JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de SELLARES CASAS JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SELLARES CASAS JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURRIS PANEM SL | Presidente | 20/06/2022 | |
TURRIS PANEM SL | Consejero | 20/06/2022 | |
MILLSTREAM SL | Presidente | 10/06/2022 | |
MILLSTREAM SL | Consejero | 10/06/2022 |
VINCULACIONES DE SELLARES CASAS JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SELLARES CASAS JOSE MANUEL
Empresa: TURRIS PANEM SL
Consejero
Presidente
- Sellares Casas Jose Manuel
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47836 , F 179, S 8, H B 353135, I/A 22 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Empresa: TURRIS PANEM SL
Consejero
- Barriga Molina Francisco Javier
- ENERHOLD SL
- MERCHLINCEO SL
- Sellares Casas Jose Manuel
- SUMA CAPITAL ASESORAMIENTO SL
- SUMA CORPORATE SL
Presidente
- Sellares Casas Jose Manuel
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47836 , F 179, S 8, H B 353135, I/A 22 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Empresa: TURRIS PANEM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Barriga Molina Francisco Javier
- Sellares Casas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47836 , F 180, S 8, H B 353135, I/A 23 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Empresa: MILLSTREAM SL
Consejero
Presidente
- Sellares Casas Jose Manuel
Representante
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42970 , F 142, S 8, H M 759503, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Empresa: TURRIS PANEM SL
Presidente
- Sellares Casas Jose Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 170, S 8, H B 353135, I/A 18 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Empresa: TURRIS PANEM SL
Consejero
- Barriga Molina Francisco Javier
- ENERHOLD SL
- MERCHLINCEO SL
- Sellares Casas Jose Manuel
- SUMA CAPITAL ASESORAMIENTO SL
- SUMA CAPITAL PARTNERS SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 163, S 8, H B 353135, I/A 11 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-08
Empresa: TURRIS PANEM SL
Consejero
- Barriga Molina Francisco Javier
- Davins Enrich Albert
- Sellares Casas Jose Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 163, S 8, H B 353135, I/A 11 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-08
Empresa: TURRIS PANEM SL
Secretario
- Sellares Casas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 161, S 8, H B 353135, I/A 7 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-08
Empresa: ATLANTIC PAN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Sellares Casas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 205, S 8, H TF 17716, I/A 22 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-38
Empresa: TURRIS PANEM SL
Apoderado
- Barriga Molina Francisco Javier
- Davins Enrich Albert
- Sellares Casas Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39740 , F 157, S 8, H B 353135, I/A 4 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-08
VER MAS ACTOS
Información de SELLARES CASAS JOSE MANUEL
Mostramos los datos de SELLARES CASAS JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SELLARES CASAS JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos