SELAS DIAZ MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SELAS DIAZ MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SELAS DIAZ MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VELLAOPTIC SL | Administrador Solidario | 02/06/2017 |
VINCULACIONES DE SELAS DIAZ MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SELAS DIAZ MANUEL ANGEL
Empresa: SESAOPTIC SL
Liquidador
- Selas Diaz Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 117, S 8, H OR 10587, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-32
Empresa: SESAOPTIC SL
Administrador Unico
- Selas Diaz Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 117, S 8, H OR 10587, I/A 2 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-32
Empresa: VELLAOPTIC SL
Administrador Solidario
- Sarmiento Fernandez Cristina
- Selas Diaz Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 181, S 8, H OR 12250, I/A 4 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-32
Empresa: VELLAOPTIC SL
Administrador Solidario
- ALAIN AFFLELOU OPTICO SA
- Selas Diaz Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 181, S 8, H OR 12250, I/A 4 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-32
Empresa: VELLAOPTIC SL
Administrador Solidario
- ALAIN AFFLELOU OPTICO SA
- Selas Diaz Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 179, S 8, H OR 12250, I/A 1 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-32
Información de SELAS DIAZ MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de SELAS DIAZ MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SELAS DIAZ MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos