SELA ORBE MARIA ASUNCION
Informe ejecutivo de SELA ORBE MARIA ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SELA ORBE MARIA ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNUSUAL BUSINESS SL | Administrador Unico | 02/10/2018 | 08/08/2023 |
SAVILE ROW STRATEGY & CREATION CLUB SPAIN SL | Apoderado | 07/07/2017 | 15/11/2018 |
SAVILE ROW STRATEGY & CREATION CLUB SPAIN SL | Administrador Unico | 10/11/2015 | 14/01/2016 |
VINCULACIONES DE SELA ORBE MARIA ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SELA ORBE MARIA ASUNCION
Empresa: UNUSUAL BUSINESS SL
Administrador Unico
- Sela Orbe Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34176 , F 59, S 8, H M 614753, I/A 6 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: UNUSUAL BUSINESS SL
Administrador Unico
- Sela Orbe Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34176 , F 59, S 8, H M 614753, I/A 3 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Apoderado
- Sela Orbe Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33999 , F 173, S 8, H M 611862, I/A 5 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Administrador Unico
- Sela Orbe Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33999 , F 173, S 8, H M 611862, I/A 3 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Administrador Unico
- Sela Orbe Maria Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33999 , F 171, S 8, H M 611862, I/A 1 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-28
Información de SELA ORBE MARIA ASUNCION
Mostramos los datos de SELA ORBE MARIA ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SELA ORBE MARIA ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos